Bezirksvorsteher*innen und deren Stellvertreter*innen im 16. Bezirk seit 1945
Bezirksvorsteher*innen in Ottakring
Vor- und Zuname |
Partei |
Funktion von/bis |
---|---|---|
Wiesinger Theobald |
KPÖ |
April 1945 bis 16.04.1946 |
Scholz Augustin |
SPÖ |
16.04.1946 bis 18.11.1964 |
Ing. Hobl Hans |
SPÖ |
18.11.1964 bis 09.04.1970 |
Srp Josef |
SPÖ |
09.04.1970 bis 31.12.1979 |
Barton Alfred |
SPÖ |
24.01.1980 bis 12.12.1996 |
Graßberger Ernestine |
SPÖ |
12.12.1996 bis 26.08.2004 |
Prokop Franz |
SPÖ |
26.08.2004 bis 31.01.2024 |
SPÖ |
seit 31.01.2024 |
Bezirksvorsteher*innen-Stellvertreter*innen in Ottakring
Vor- und Zuname |
Partei |
Funktion von/bis |
---|---|---|
Pazour Jaro (1.) |
SPÖ |
April 1945 bis 16.04.1946 |
Krammer Rudolf (2.) |
ÖVP |
April 1945 bis 16.04.1946 |
Jung Karl |
ÖVP |
16.04.1946 bis 17.12.1954 |
Hruby Franz jun. |
ÖVP |
17.12.1954 bis 14.12.1959 |
Kneisler Karl |
ÖVP |
14.12.1959 bis 22.05.1969 |
Mager Paul |
ÖVP |
22.05.1969 bis 31.07.1970 |
Hasibar Karl Heinz |
ÖVP |
07.09.1970 bis 07.12.1989 |
Barton Alfred |
SPÖ |
23.11.1978 bis 24.01.1980 |
Graßberger Ernestine |
SPÖ |
24.01.1980 bis 31.10.1994 |
Wurstbauer Alfred |
ÖVP |
07.12.1989 bis 19.12.1991 |
Ing. Wolfram Gunther |
FPÖ |
19.12.1991 bis 30.04.2001 |
Ehrlich Karl |
SPÖ |
01.12.1994 bis 24.11.2005 |
Dr. D'Aron André |
FPÖ |
01.05.2001 bis 30.03.2004 |
Müllek Josef |
FPÖ (ab April 2005 BZW) |
22.04.2004 bis 24.11.2005 |
Weißmann Eva |
SPÖ |
24.11.2005 bis 28.09.2023 |
Buk Astrid |
ÖVP |
24.11.2005 bis 30.11.2010 |
Hein Christian |
FPÖ |
30.11.2010 bis 26.11.2015 |
Oberlechner Michael |
FPÖ |
26.11.2015 bis 02.12.2020 |
Mag.a Lamp Stefanie, MA |
SPÖ |
28.09.2023 bis 31.01.2024 |
GRÜNE |
seit 02.12.2020 | |
SPÖ |
seit 31.01.2024 |
Über diesen Bezirk: Ottakring
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular